od | do | na sboru | funkce | pozn. |
---|---|---|---|---|
23. 8. 1935 | 31. 12. 1937 | PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO | v činné službě / vikář | vikář |
1. 1. 1938 | 14. 9. 1947 | ROVEČNÉ | v činné službě / farář | farář |
15. 9. 1947 | 12. 3. 1951 | BŘECLAV | v činné službě / farář | farář |
12. 3. 1951 | 31. 12. 1951 | v jiné službě / jiná | ředitel Husova bohosloveckého semináře v Praze | |
1. 1. 1952 | 31. 10. 1952 | PRAHA 3 - ŽIŽKOV I | v činné službě / farář | farář |
1. 11. 1952 | 15. 11. 1965 | PRAHA 10 - VRŠOVICE | v činné službě / farář | farář |
16. 11. 1965 | 31. 12. 1986 | Seniorát pražský | v činné službě / vikář | přerušovaně seniorátní vikář Pražský Praha |