od | do | na sboru | funkce | pozn. |
---|---|---|---|---|
1. 9. 1936 | 31. 10. 1946 | MIROSLAV | v činné službě / vikář | vikář pro Znojmo |
1. 11. 1946 | 30. 9. 1948 | ZNOJMO | v činné službě / farář | farář |
1. 10. 1948 | 28. 2. 1951 | HLINSKO | v činné službě / farář | farář |
1. 3. 1951 | 30. 4. 1975 | VELIM | v činné službě / farář | k 1. 5. 1975 odňat státní souhlas + odchod do důchodu |