od | do | na sboru | funkce | pozn. |
---|---|---|---|---|
3. 9. 1950 | 31. 7. 1951 | VSETÍN (Dolní sbor) | v činné službě / vikář | vikář |
1. 8. 1951 | 15. 12. 1951 | v činné službě / vikář | vikář LIBĚCHOV (nyní kaz. stanice sboru Mělník) | |
16. 12. 1951 | 14. 12. 1966 | v činné službě / farář | farář LIBĚCHOV (nyní kaz. stanice sboru Mělník) | |
15. 12. 1966 | 14. 5. 1982 | STRMILOV | v činné službě / farář | farář |
15. 5. 1982 | 31. 5. 1990 | JIMRAMOV | v činné službě / farář | farář |
1. 8. 1987 | 31. 5. 1990 | Seniorát poličský | v činné službě / seniorátní farář | senior |